2010-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr eine Änderung des Sitzes beschlossen. Garbsen. Geschäftsanschrift: Hertzstr. 6 A, 30827 Garbsen.
2010-12-09: Bestellt als Geschäftsführer: Kaiser, Andreas, Peine, *07.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-28: Bestellt als Geschäftsführer: Schubert, Mike, Wedemark, *18.06.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Bernhard jun., Wedemark, *11.01.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Kaiser, Tristan, Neustadt am Rübenberge, *03.11.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.