2007-04-13: Firma geändert in: Otto Vollmann GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Vollmann, Otto, Gevelsberg, *17.08.1926.
2007-08-13: Prokura erloschen: Erdelt, Thomas, Gevelsberg, *14.02.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen oder gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Otto Vollmann mit beschränkter Haftung, Gevelsberg, (AG Hagen, HRB 5649): Küster, Florian, Gevelsberg, *15.05.1975.