2005-06-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2005 hat den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 (Sitz der Gesellschaft), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 6 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 7 (Geschäftsführung, Vertretung), § 8 (Jahresabschluß und Lagebericht, Gewinnverteilung), § 9 (Gesellschafterversammlung) geändert, § 10 (Kündigung) aufgehoben, § 11 alt/§ 10 neu (Bewertung) vollständig neu gefasst und § 14 alt/§ 13 neu geändert.
2012-11-08: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Thüringer Str. 8, 42389 Wuppertal. Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Silke, Singapore 308826, *19.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Lutz, Wuppertal. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Siegert, Peter, Wuppertal, *20.05.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2017-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. 7 beschlossen.
2019-12-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Halbach, Andreas, Wuppertal, *09.10.1982.