2010-06-29: Bestellt Geschäftsführer: Al-Soudani, Saadi, Kassel, *11.05.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Conrad, Klaus, Wilhelmshorst, *01.12.1952. Einzelprokura: Dr. Rau, Dietmar, Werder, *11.05.1954.
2010-06-29: Bestellt Geschäftsführer: Al-Soudani, Saadi, Kassel, *11.05.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Conrad, Klaus, Wilhelmshorst, *01.12.1952. Einzelprokura: Dr. Rau, Dietmar, Werder, *11.05.1954.
2013-12-18: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmahl, Rüdiger, Bad Hersfeld, *21.04.1958. Bestellt Geschäftsführer: Pruin, Thorsten, Neuenstein, *16.11.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-04: Der nunmehr nach Umfirmierung und Sitzverlegung mit der DER KURIER GmbH & Co. KG, Neuenstein (Amtsgericht Bad Hersfeld HRA 932) am 19.08.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertragsnachtrag Nr. 1 vom 20.12.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 25.03.2014 haben der Änderung zugestimmt.
2018-06-13: Ausgeschieden Geschäftsführer: Al-Soudani, Saadi, Kassel, *11.05.1964; Pruin, Thorsten, Neuenstein, *16.11.1968. Bestellt Geschäftsführer: Baumgarte, Marc, Berlin, *01.07.1974; Schäfer, Martin, Schlitz, *12.09.1979, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wendenstraße 349, 20537 Hamburg.
2020-05-17: Prokura erloschen Dr. Rau, Dietmar, Werder, *11.05.1954.