2005-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Stammkapital, Stammeinlagen), 6 (Geschäftsführung) und 7 (Gesellschafterversammlung). der Satzung beschlossen.
2017-05-16: Bestellt: Geschäftsführer: Pöppel, Michael, Riedenburg, *21.02.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-08: Bestellt: Geschäftsführer: Pöppel, Susanne, Riedenburg-Haidhof, *29.09.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.