2020-07-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2020. Geschäftsanschrift: Kuchengrund 22, 71522 Backnang. Gegenstand: Der Vertrieb, die Montage und die Wartung von Industrietoranlagen und Garagentoren sowie die Beratung, Planung und technische Ausführung von Anlagen und Systemen in den vorgenannten Bereichen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Pöthke, Ralf, Backnang, *02.05.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Edler von Resch, Julius, Stuttgart, *30.07.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Pöthke, Alexander, Berglen, *05.04.1985. Nicht mehr Geschäftsführer: Pöthke, Ralf, Backnang, *02.05.1961.