2005-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden insbesondere geändert: §§ 1 Abs. 1, 2 u. 3 (Firma, Sitz, Stammkapital und Dauer der Gesellschaft) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). Neue Firma: GammaPlus GmbH. Neuer Sitz: Erlangen. Neuer Gegenstand: Die Durchführung unternehmensnaher Dienstleistungen, insbesondere die Betriebs- und Unternehmensberatung, die Übernahme der Geschäftsführung in anderen Unternehmen (Interimsmanagement), die Übernahme des kaufmännischen Supports in oder für andere Untenehmen wie Buchhaltung, Lohnabrechnung, Finanzplanung oder das Debitorenmanagement, die Vermögens- und Beteiligungsverwaltung, die Hausverwaltung und ähnlicher Dienstleistungen, soweit hierzu keine gesetzlichen Genehmigungen erforderlich sind und keine Kollision mit dem Rechtsberatungs- oder Steuerberatungsgesetz auftreten. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hildel, Gerhard, Malermeister, Herzogenaurach. Bestellt Geschäftsführer: Hafenbrädl, Peter, Erlangen, *23.09.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-06-15: Bestellt Geschäftsführer: Dangel, Wilhelm, Erlangen, *02.06.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2010 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: P & W Verwaltungs GmbH. Geschäftsanschrift: Alterlanger Straße 4 a, 91056 Erlangen. Neuer Unternehmensgegenstand: Übernahme der Geschäftsführung, Vertretung und der persönlichen Haftung der Pohler & Weller GmbH & Co. KG sowie die Verwaltung von Gesellschaftsanteilen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hafenbrädl, Peter, Erlangen, *23.09.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Pohler, Stephan, Uttenreuth, *20.09.1973; Weller, Christian, Erlangen, *30.12.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.