2005-01-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deffland, Bernd, Duisburg, *28.12.1974; Höhle, Marc, Mülheim an der Ruhr, *26.06.1974; Pietsch, Kerstin, Jüchen, *14.10.1969; Schneider, Markus, Oberhausen, *22.08.1961.
2007-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Gerstmann, Thomas. Prokura erloschen: Pietsch, Kerstin.
2007-07-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schieritz, Mirco, Wachtendonk, *24.06.1967.
2007-08-17: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Verfügungen über Geschäftsanteile) beschlossen.
2008-04-04: Prokura erloschen: Deffland, Bernd.
2008-11-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beckers, Markus Sebastian, Borken, *11.09.1965; Heymig, Torsten, Monheim, *18.02.1975.
2009-03-27: Geschäftsanschrift: Max-Peters-Str. 21, 47059 Duisburg. Mit der Ruhrdeich Holding GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 19376) als herrschendem Unternehmen ist am 16.03.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 16.03.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2014-03-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Peters-Str. 25, 47059 Duisburg. Der mit der Ruhrdeich Holding GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 19376) am 16.03.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.03.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2014-07-04: Prokura erloschen: Beckers, Markus Sebastian, Borken, *11.09.1965.
2014-12-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seipelt, Michael, Viersen, *28.02.1973.
2015-04-09: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Max-Peters-Str. 21, 47059 Duisburg.
2016-02-12: Änderung zur Geschäftsanschrift: Neumühler Str. 72, 47138 Duisburg.
2018-11-23: Prokura erloschen: Höhle, Marc, Mülheim an der Ruhr, *26.06.1974; Seipelt, Michael, Viersen, *28.02.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lenzen, Sascha, Dormagen, *08.11.1973.