2005-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2005 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Elchingen.
2015-10-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pakic, Miroslav, Neu-Ulm, *02.01.1949; Pakic, Katica, Neu-Ulm, *05.09.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Pakic, Belizer, Elchingen, *10.07.1976; Pakic, Damir, Elchingen, *10.04.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.