2008-07-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Teuber, Bettina, Homburg, *05.11.1964.
2010-09-14: Prokura erloschen: Bäßler, Thomas, Peiting, *16.09.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit dem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wicht, Uwe, Fritzlar, *05.04.1956.
2011-03-24: Prokura erloschen: Dieter, Ingwin, Zweibrücken; Hildebrand, Reinhard, Reinhard, Zweibrücken; Kiefer, Josef, Landau/Pfalz, *03.04.1953; Trier, Herbert, Zweibrücken. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Depold, Steffen, Homburg, *19.12.1967; Fried, Harald, Pirmasens, *13.04.1960; Krahl, Andre, Zweibrücken, *31.07.1968; Ripplinger, Michael, Saarlouis, *05.06.1960.
2011-11-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Roth, Peter, Etzling (Frankreich), *28.06.1957.
2013-01-09: Geändert, nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2014-01-23: Prokura erloschen: Wilbois, Franz Josef, Hameln, *04.03.1956.