2009-05-13: Geschäftsanschrift: Bgm.-Finsterwalder-Ring 10, 82515 Wolfratshausen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bleyer, Horst, Hofheim, *27.04.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Huang, Chen-Hua, Kaohsiung City 80460, Taiwan, *03.10.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Aschheim, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 2, 85609 Aschheim. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Huang, Chen-Hua, Kaohsiung City 80460, Taiwan / Taiwan, *03.10.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Lee, Chia-Hui, FengShan Dist Kaohsiung City / Taiwan, *24.02.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten berichtigt: Einzelprokura: Cubric, Viktorija, München, *15.08.1968.