2006-12-21: Geändert, nun Geschäftsführer: Baum, Daniel, Hamburg, *10.12.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2009-05-18: Geschäftsanschrift: Großer Grasbrook 10, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Timm, Sven, Pinneberg, *26.08.1965.
2011-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand), 3, 4, 11 und 15 sowie die Ergänzung um den neuen § 19 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Vermittlung und Betreuung von Versicherungen aller Art sowie die Vermittlung von Finanzierungen und Durchführung von Finanzdienstleistungen, soweit diese keiner besonderen Genehmigung bedarf.