2012-12-19: Bestellt als Geschäftsführer: Wetzel, Tammo, Köln, *19.04.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Harrer, Dr. Hans-Jürgen Eugen, Köln, *22.02.1942. Einzelprokura: Dr. Harrer, Hans-Jürgen Eugen, Köln, *22.02.1942.
2017-08-14: Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Glenn, Bonn, *27.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.