2006-11-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.08.2006. Gegenstand: der Betrieb von Fernsehsendern mit allen damit zusammenhängenden Aktivitäten wie z. B. Verbreitung, Programmproduktion, Vertrieb und Marketing. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Klenke, Klaus, Oberhausen, *08.04.1944; Schütte, Jörg, Köln, *27.04.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2012 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 12a (gesellschaftsvertragliches Sonderrecht zum Gewinnbezug) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Klenke, Klaus, Oberhausen, *08.04.1944.
2021-12-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Mohrenstraße 23, 50670 Köln.