2021-05-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.04.2021. Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 15, 73230 Kirchheim unter Teck. Gegenstand: Das Halten und der Erwerb von Beteiligungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Volgmann, Jan Peter, Neuffen, *10.02.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-13: Bestellt als Geschäftsführer: Krestka, Robert, Rötha, *19.09.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 35.714,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 35.714,00 EUR.