2015-10-01: Name der Firma: PBIT Systeme Beteiligungs GmbH; Sitz der Firma: Cottbus; Geschäftsanschrift: Berliner Straße 60, 03046 Cottbus; Gegenstand: Die Übernahme der Komplementärstellung der PBIT Systeme GmbH & Co. KG mit Sitz in Cottbus, welche Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, -übermittlung und -erhebung sowie der Informations- und Kommunikationstechnologie; Verkauf, Lieferung, Montage, Installation und Konfiguration von IT Systemen und Komponenten; Prüfung, Überwachung, Wartung, Fehlerermittlung und -beseitigung sowie Optimierung von IT Systemen und Komponenten als Unternehmensgegenstand hat, und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an eigenen und fremden Unternehmen. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Bronk, Ronald, *17.11.1964, Cottbus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.08.2015
2015-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bronk, Ronald; Geschäftsführer: 2.
Voigt, Hartmut, *12.06.1962, Finsterwalde; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-15: Gegenstand: Übernahme der Komplementärstellung der PBIT Systeme GmbH & Co. KG mit Sitz in Cottbus. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2015 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Geändert wurde hierbei u.a. die Bestimmung zum Gegenstand des Unternehmens
2016-05-20: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Voigt, Hartmut; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-10-14: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Sander, Kay, *18.04.1974, Dresden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-19: Gegenstand: die Übernahme der Komplementärstellung der PBIT Systeme GmbH & Co. KG mit Sitz in Cottbus sowie der PBIT Verwaltungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Cottbus; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2021 wurde der Gegenstand der Gesellschaft sowie § 2 des Gesellschaftsvertrages geändert