2011-11-23: Bestellt als Geschäftsführer: Poth, Oliver, Flacht, *18.03.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Poth, Oliver, Flacht, *18.03.1977.
2020-05-15: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Handel, Reparatur, Konfiguration und Installation von IT- und Telekommunikationsanlagen, Mobilfunk, Netzwerktechnik, Kassensysteme, Unterhaltungselektronik und Software, Beratung und Sachverständigentätigkeiten in informationstechnischen und elektrotechnischen Bereichen.