2007-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Horst, Winnenden, *24.01.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Hobbelhagen, Frode, Mörlenbach, *06.06.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-14: Die Gesellschafterversammlungen vom 04.12.2013 und 09.04.2014 haben die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 354,06 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Friedgasse 33 a, 69509 Mörlenbach. Neues Stammkapital: 256.000,00 EUR.