2011-06-22: Sitz: Geschäftsanschrift: Am Ahornweg 10, 16321 Bernau bei Berlin.
2012-07-02: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Plutostraße 26, 16321 Bernau bei Berlin; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Peters, Ron, *03.09.1970, Bernau bei Berlin
2017-05-26: Prokura: 1.
Bähring, Frank, *25.06.1968, Bernau bei Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2017-07-27: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: J.-Friedrich-A.-Borsig-Straße 16, 16321 Bernau bei Berlin