2005-05-19: Bestellt: Geschäftsführer: Funtsikava, Katsiaryna, Minsk/Weißrussland, *15.06.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Funtsikava, Katsiaryna, Minsk/Weißrussland, *15.06.1971. Prokura erloschen: Pauliukevich, Andrey, Leipzig, *13.04.1975. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tsiareshka, Halina, Leipzig, *14.08.1967.
2011-12-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Prager Straße 65, 04317 Leipzig.
2013-01-31: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lyskavets, Pavel, Leipzig, *23.07.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Tsiareshka, Halina, Machern, *14.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Tsiareshka, Halina, Leipzig, *14.08.1967.
2015-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2015 hat die Änderung der §§ 2 , 3 und 13 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: - Marketing, Verwaltung von eigenem Grundbesitz und Kapital (keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten), - Handel und Vertrieb von Baustoffen und Gebäudetechnik, - Ex- und Import sowie Handel erlaubnisfreier Waren, - Bauträger.
2021-01-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Goldglöckchenstraße 2, 04329 Leipzig. Wohnort geändert, von Amts wegen eingetragen zum Geschäftsführer: Tsiareshka, Halina, Leipzig, *14.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.