2014-06-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.04.2014. Geschäftsanschrift: Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg . Gegenstand: Erbringung von Dienstleistungen für Finanzdienstleister und die Tätigkeit als Versicherungsmakler, insbesondere auf dem Gebiet der Gewerbeversicherungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Klaus, Dennis, Kummerfeld, *05.05.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-26: Einzelprokura: Jürgensen, Sebastian B., Hamburg, *25.07.1984.
2017-12-05: Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Hanseatische Maklerservice GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für Finanzdienstleister und die Tätigkeit als Versicherungsmakler, insbesondere auf dem Gebiet der Gewerbeversicherung, sowie die gewerbsmäßige Einziehung eigener-, aus dem Kreise der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen erwachsender-, fremder- oder zur Einziehung abgetretener Forderungen (sog. Inkassodienstleistungen); die Entwicklung, Vermarktung und Vergabe von Lizenzrechten von Software sowie IT-Dienstleistungen (Informationstechnologie) als auch EDV / elektronische Datenverarbeitung für Finanzdienstleister. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, jedwede Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen - insbesondere auch persönlich haftende Gesellschafterin - sowie andere Unternehmen gründen. Bestellt Geschäftsführer: Zak, Andreas, Hamburg, *19.02.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Ahrend, Alexander Daniel, Hamburg, *23.12.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Jürgensen, Sebastian B., Hamburg, *25.07.1984. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Czernetzki, Yvonne Anna, Hamburg, *10.12.1978; Drewes, Oliver, Hamburg, *29.11.1976.
2019-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: PHÖNIX Digital GmbH.