2014-10-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.09.2014. Geschäftsanschrift: Melchiorstraße 1, 68167 Mannheim . Gegenstand: Die Konzeptionierung, die Produktion und der Vertrieb von Textilien und Accessoires. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Groß, Felix Karl-Ulrich, Ludwigshafen, *04.02.1988; Reitz, Gabriel Joachim, Mannheim, *07.05.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 28.572,00 EUR erhöht.
2015-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 31.746,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 31.746,00 EUR.
2016-03-24: Bestellt als Geschäftsführer: Langner, Marc, Mannheim, *09.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Groß, Felix Karl-Ulrich, Ludwigshafen, *04.02.1988; Reitz, Gabriel Joachim, Mannheim, *07.05.1988.
2016-08-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Turley-Str. 8, 68167 Mannheim.
2017-10-06: Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: PHYNE GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Konzeption, die Produktion und der Vertrieb von Textilien und Accessoires.
2018-04-23: Bestellt als Geschäftsführer: Stocker, Andri Christian, Mannheim, *02.07.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2019-11-25: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 52.910,00 EUR erhöht.
2020-05-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Langner, Marc, Mannheim, *09.03.1976.