2009-06-15: Geschäftsanschrift: Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, 30169 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Besemer, Wolfgang, Wedemark, *19.04.1953.
2010-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Ochotta, Frank, Hannover, *09.11.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Dührkoop, Peter, Ronnenberg, *05.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2016 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der PIER 51 Betriebs GmbH & Co. KG.