2007-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Benedetti, Marco, Mailand, *19.03.1967; Borrello, Francesco, Beirut (Libanon), *21.09.1958; Facchini, Giorgio, Padova (Italien), *24.06.1953; Thiry, Jean-Patrick, Mailand, *07.02.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Cecchini, Claudio, Venezia Lido 30126 / Italien, *27.07.1954; Galli, Massimo, Villasanta 20058 /Italien, *28.12.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 91.250,00 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Kurhausstraße 28, 55543 Bad Kreuznach. Neues Stammkapital: 116.250,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Galli, Massimo, Villasanta 20058 /Italien, *28.12.1961.
2009-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Amato, Massimo, Mailand (Italien), *06.07.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Cecchini, Claudio, Venezia Lido 30126 / Italien, *27.07.1954.
2010-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Camilleri, Francis John -genannt Frank-, Milano, *13.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-05: Bestellt als Geschäftsführer: Nurmela, Ervin, Tallin / (Estland) Estonia, *13.10.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Amato, Massimo, Mailand (Italien), *06.07.1954; Camilleri, Francis John -genannt Frank-, Milano, *13.02.1961.
2012-11-20: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1, Satz 1 und mit ihr die Firmenänderung beschlossen. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftervertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: PK Hotel Management Services GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Management und Service für Hotel und Gastronomie.
2015-09-14: Bestellt als Geschäftsführer: Michelozzi, Paolo Vittorio, Riga / Lettland, *26.01.1961; Remmelkoor, Allan, Tallinn / Estland, *02.03.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Nurmela, Ervin, Tallin / Estonia / Estland, *13.10.1982.
2022-06-22: Bestellt als Geschäftsführer: Laurits, Andrus, Tallinn / Estland, *15.05.1973; Preatoni, Edoardo Axel, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *03.04.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Michelozzi, Paolo Vittorio, Riga / Lettland, *26.01.1961; Remmelkoor, Allan, Tallinn / Estland, *02.03.1971.