2012-08-10: Geschäftsanschrift: Konsul-Smidt-Straße 8B, 28217 Bremen; Gegenstand: Der Vertrieb und die Installation von Solaranlagen sowie die Planung und Entwicklung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien und alle sonstigen mit dem vorgenannten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte aller Art. Kapital: 27.500 EUR; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: 1. Schmidt, Nadine, *20.06.1976, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Otto, Hans Hermann, *16.11.1953, Weyhe; Einzelprokura; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.07.2012 mit Änderung vom 03.08.2012
2013-02-07: Geschäftsführer: 2. Westendorf, Rainer Frieder, *30.10.1957, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2013-03-14: Geschäftsführer: 3. Otto, Hans Hermann, *16.11.1953, Weyhe-Leeste; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Prokurist: 1. Otto, Hans Hermann.
2013-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schmidt, Nadine
2016-11-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Otto, Hans Hermann.
2021-09-07: Prokura: 2.
Lieck, Christian, *20.08.1966, Ahlbeck; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken