2017-06-26: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-05-28: Bestellt Geschäftsführer: Witkowski, Bartlomiej, Hamburg, *20.04.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Keska, Pawel Rafal, Kwidzyn / Polen, *28.03.1984.