2008-05-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dziadek, Andrea, geb. Fischer, Ilsfeld, *30.07.1963.
2009-07-13: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Hauptstr. 48, 74360 Ilsfeld. Gegenstand geändert; nun: Beteiligung als Komplementärin und Übernahme der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei der Kommanditgesellschaft unter der Firma POWER SYSTEMS GmbH & Co. KG mit Sitz in Ilsfeld. Bestellt als Geschäftsführer: Dziadek, Andrea, Ilsfeld, *30.07.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-08-10: Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Abstatt. Neue Geschäftsanschrift: Raueckstraße 17, 74232 Abstatt.