2006-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pelster, Martin, Greven, *11.11.1969.
2020-01-31: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bövemannstraße 2d, 48268 Greven.