2015-01-20: Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Pressen, Industrieanlagen, Produktionsanlagen, Wehranlagen und Schleusen sowie Planung, Bau, Vertrieb und Service von Sondersteuerungen, Niederspannungsverteilern und Trafostationen; das Energiemanagement, die Elektroplanung und die Erstellung von Ausschreibungen; die elektronische Prüfung und Wartung von Produktions- und Industrieanlagen; der Handel mit elektronischen Produkten; Netzwerklösungen sowie alle diesen Zwecken dienlichen Tätigkeiten. Bestellt als Geschäftsführer: Blättner, Peter Alexander, Kehl, *25.12.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Honauer, Bernhard, Kehl, *15.05.1960.
2015-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Honauer, Bernhard, Kehl, *15.05.1960.
2015-05-06: Bestellt als Geschäftsführer: Ruder, Martin, Gengenbach, *10.06.1965.
2017-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 hatdie Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00 EURauf 300.000,00 EUR und die entsprechende Änderungdes Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 beschlossen.
2018-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Ruder, Martin, Gengenbach, *10.06.1965. Bestellt als Geschäftsführerin: Kleinmann, Ines, Kehl, *15.11.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2020-03-02: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Pfaff, Karl-Heinz, Neuried, *18.06.1966, einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Blättner, Peter Alexander, Kehl, *25.12.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Griesbaum, Rainer Werner, Meißenheim, *07.08.1962, einzelvertretungsberechtigt.
2020-07-16: Nicht mehr Geschäftsführerin: Kleinmann, Ines, Kehl, *15.11.1979.
2021-03-05: Bestellt als Geschäftsführer: Siegle, Andreas, Riedstadt, *05.08.1963, einzelvertretungsberechtigt.