2013-11-18: Vertretungsbefugnis geändert und Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Heyne, Gert, Leingarten, *02.01.1964, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Dieter, Karlsruhe, *26.02.1955, einzelvertretungsberechtigt.
2014-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Meier, Dieter, Karlsruhe, *26.02.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Rumig, Hans-Dieter, Zuzenhausen, *14.01.1951, einzelvertretungsberechtigt.
2019-04-18: Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Dieter, Karlsruhe, *26.02.1955, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Rumig, Hans-Dieter, Zuzenhausen, *14.01.1951.