2005-04-04: Bestellt Geschäftsführer: Martens, Rolf, Wirsberg, *27.04.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Martens, Alice, Wirsberg, *10.06.1966.
2019-10-03: Die Gesellschafterversammlung vom 26.9.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Neudrossenfeld. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kulmbacher Straße 55, 95512 Neudrossenfeld.