2006-04-04: Neue Firma: PS Karosserie- und Lackierzentrum GmbH. Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend den Geschäftsführer Bauer, Silvia Ilona, geb. Else ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Geschäftsführer:; Klobe, Silvia Ilona, *09.07.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 ist die Firma( § 1 Satz 1) und § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) geändert.
2007-02-20: ). Sitz: Schönwalde-Glien. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2007 ist der Sitz verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Satz 2.
2018-02-07: Inländische Geschäftsanschrift: Alte Nauener Chaussee 7, 14621 Schönwalde-Glien OT Perwenitz; Geschäftsführer: Bauer, Enno, *30.01.1986, Brieselang; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen