2022-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Pille, Frank, Steinfeld, *21.07.1969; Pille, Markus, Steinfeld, *02.09.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Borgmann, Ralph, Damme, *07.02.1983; Heese-Forth, Thomas, Damme, *07.04.1967; Kampers, Katrin, Damme, *01.01.1973, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.