2017-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 und § 19 (Abfindung) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Pakulat, Cyrus, Leverkusen, *25.02.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2018-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.
2021-11-02: Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Michael, Köln, *25.12.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Pakulat, Cyrus, Leverkusen, *25.02.1968.