2009-02-06: Geschäftsanschrift: Venloer Str. 19, 50672 Köln. Bestellt als Geschäftsführer: Best, Daniela, Hürth, *06.03.1971.
2014-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schwark, Berthold, Halle, *17.09.1955.
2015-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Przygodda, Martina, Psychologin, Hattingen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen, weiterhin Geschäftsführer: Dr. Hurtz, Albert, Erkelenz, *17.03.1956; Lindinger, Christoph, Köln, *12.05.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Lindinger, Christoph, Köln, *12.05.1959.
2017-09-28: Bestellt als Geschäftsführer: Piston, Dirk, Burgwald, *06.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Best, Daniela, Herford, *06.03.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hurtz, Albert, Erkelenz, *17.03.1956.