2006-03-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rohde, Volker, Wedel, *26.10.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Steinberg, Neil, Hamburg, *10.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-04-28: Bestellt Geschäftsführer: Freiherr von Brackel, Franz, Briesen, *08.03.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Steinberg, Neil, Hamburg, *10.06.1961.
2011-06-29: Geschäftsanschrift: Behringstraße 16a, 22765 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Freiherr von Brackel, Franz, Briesen, *08.03.1971. Bestellt Geschäftsführer: Tonn, Christoph, Hamburg, *17.12.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2012 und 15.05.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die §§ 10 und 11 des Gesellschaftsvertrages entfallen ersatzlos. Der § 12 wird § 10, § 13 wird § 11 und § 14 wird § 12. Neue Firma: PWS Telewette GmbH.