2010-06-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Santarelli, Peter, Dortmund, *07.07.1970; Schneider, Günter, Hemer, *31.12.1951.
2010-07-16: Nach Änderung der Firma, weiterhin Persönlich haftender Gesellschafter: Piepenstock Automobile Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 2473).
2015-12-09: Prokura erloschen: Schneider, Günter, Hemer, *31.12.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schupke, Maik, Unna, *29.04.1964.
2022-01-06: Einzelprokura: Gebing, Stephan, Schalksmühle, *24.06.1979. Nach Änderung nunmehr Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schupke, Maik, Unna, *29.04.1964.