2008-08-22: Bestellt als Geschäftsführer: Schreck, Klaus-Peter, Baden-Baden, *10.10.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schulze-Geisthövel, Tessa, Baden-Baden, *07.10.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2017-02-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Lichtentaler Straße 13, 76530 Baden-Baden.
2021-09-06: Bestellt als Geschäftsführer: Schreck, Maurice, Gaggenau, *23.09.1990. Nicht mehr Geschäftsführer: Schulze-Geisthövel, Tessa, Baden-Baden, *07.10.1976.