2011-03-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.03.2011. Geschäftsanschrift: Katharina-Fischer-Platz 1, 85435 Erding. Gegenstand des Unternehmens: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Sinne von § 37 b und § 132 d SGB V; die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Wahrlich, Sven, Moosinning, *18.09.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 25.7.2011 hat die Satzung neu gefasst.
2017-07-07: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Vogt, Monika, Wartenberg, *06.10.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Vogt, Monika, Wartenberg, *06.10.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Rockingham, Elke Beatriz, Haag i. Obb., *08.03.1973; Ziener, Steffen-Oliver, Fraunberg, *12.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.