2007-02-05: Die Hauptversammlung vom 05.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Namensaktien) und § 8 Abs. 2 und Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) beschlossen.
2007-03-26: Nicht mehr Vorstand: Franchi, Norbert, Wolfschlungen, *23.09.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klein, Thomas, Dickenschied, *31.01.1971. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-07-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jakob, Barbara, Kolbermoor, *17.05.1972; Mistele, Hans-Peter, Ludwigshafen, *27.05.1956.
2009-01-26: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2009-03-02: Geschäftsanschrift: Dreieich Plaza 1B, 63303 Dreieich. Bestellt als Vorstand: End, Kai, Karben, *09.02.1963. Prokura erloschen: Bohr, Christian, Langen (Hessen), *07.05.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ganzwohl, Markus, Mühlheim am Main, *04.05.1959.
2011-07-18: Nicht mehr Vorstand: End, Kai, Karben, *09.02.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seel, Karina, Dreieich, *22.09.1969.
2017-01-04: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-11-03: Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 3.000,000,00 EUR auf 2.000.000 EUR und Neufassung der Satzung insbesondere die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Neues Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-03-06: Nicht mehr Vorstand: Busch, Klaus, Dreieich, *09.11.1945. Prokura erloschen: Veit, Volker, Pirmasens, *21.05.1942. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-09-18: Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 3.000,000,00 EUR auf 2.000.000 EUR und Neufassung der Satzung insbesondere die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 sowie die Änderung in § 1 (Firma) beschlossen. Pan Dacom Networking AG.
2019-05-09: Die am 09.05.2017 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 3.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
2022-03-30: Bestellt als Vorstand: Klein, Thomas, Dickenschied, *31.01.1971. Bestellt als Vorstand: Bachmann, Dirk, Alzenau, *02.09.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-04: Nicht mehr Vorstand: Seel, Thomas, Wiesbaden, *25.03.1962. Prokura erloschen: Ganzwohl, Markus, Mühlheim am Main, *04.05.1959.