2006-05-23: Geschäftsführer: Prof. Dr. Leyens, Christoph, *05.11.1967, Königswinter Thomasberg. Geschäftsführer: Prof.Dr. Schmeißer, Dieter, *13.07.1950, Cottbus. Geschäftsführer: Prof. Dr. Michailov, Vesselin, *05.11.1953, Cottbus..
2007-12-13: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.05.2006 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Bekanntmachungen) und § 8 (Stammeinlagen) geändert..
2008-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weber, Gerhard..
2015-04-27: rof. Dr. Weiß, Sabine, *06.01.1964, Alpen; Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Prof. Dr. Viehweger, Bernd, *22.01.1949, Würzburg
2016-06-29: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Prof. Dr. Viehweger, Bernd; Geschäftsführer: 7.
Prof. Dr. Bambach, Markus, *06.02.1976, Cottbus
2021-02-02: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Prof. Dr. Bambach, Markus; Geschäftsführer: 8.
Dr. Seidlitz, Holger, *31.01.1981, Guben
2022-05-06: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Seidlitz, Holger; Änderung zu Nr. 6: aufgrund Wohnortänderung nunmehr; Geschäftsführer: Prof. Dr. Weiß, Sabine, geb. Brodesser, *06.01.1964, Alpen