2012-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Fotorechten, insbesondere Erwerb und Verkauf von Fotonutzungsrechten, Veranstaltung von Workshops, Generierung von redaktionellen Inhalten und Programmierung von Webseiten, Handel mit Software, Erstellung von Corporate Identities sowie von Marketingmedien, Betrieb einer Foto Community, Marketing- und Medienberatung sowie Handel mit Fotozubehör sowie alle hiermit zusammenhängenden Dienst- und Serviceleistungen. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2016-02-02: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Walters, Robert, Tutzing, *02.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.850,00 EUR und die Änderung der §§ 3 , 4 (nunmehr: Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen), 9 (Gesellschafterbeschlüsse) und 12 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ferner wurden die §§ 3a (Gesellschafterrechte, Neugesellschafter und Nebenleistungspflichten) und 10 (Kauf- und Übertragungsvereinbarung) aufgehoben und die §§ 11, 12 und 13 umnummeriert. Neues Stammkapital: 56.850,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ammel, Peter, München, *20.02.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Speight, Tomas, Düsseldorf, *27.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 8.527,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 65.377,00 EUR.