2009-01-12: Geschäftsanschrift: Milchstr. 2, 30890 Barsinghausen. Bestellt als Geschäftsführer: Frobenius, Christina, Barsinghausen, *24.08.1970; Warschau, Henrik, Hannover, *22.03.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-26: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Warschau, Henrik, Hannover, *22.03.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Frobenius, Christina, Barsinghausen, *24.08.1970; Frobenius-Warschau, Ingrid, Barsinghausen, *31.03.1943; Warschau, Henrik, Hannover, *22.03.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Konckier, David, Paris / Frankreich, *09.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.