2009-09-15: Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 07.09.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-12-05: Die Gesellschaft hat am 05.12.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-12-22: Der zwischen der Gesellschaft und der "Stadtwerke Göppingen", Göppingen am 11.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am 15.12.2014 und 17.12.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2016-10-10: Die Gesellschaft hat am 07.10.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-11-21: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Hollnaicher, Rudolf, Ottenbach, *10.02.1959, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Jungck, Tobias, Rechberghausen, *01.03.1980. Nicht mehr Geschäftsführer: Wissner, Irmgard, Diplom-Verwaltungswirt , Uhingen.
2019-11-28: Die Gesellschaft hat am 27.11.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-05-26: Die Gesellschaft hat am 25.05.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.