2005-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Berg, Wolfgang. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Bölingen-Rüdiger, Gabriele, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17 (Vorkaufsrechte) beschlossen.
2008-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Bölingen, Paul.
2010-12-10: Neu bestellt als Geschäftsführer: Koopmann, Oliver, Duisburg, *26.09.1967; Zacharias, Gerd-Günter, Duisburg, *12.12.1956.
2013-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Stork, Daniela, Köln, *26.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Bölingen, Gabriele, Düsseldorf, *27.07.1946; Stork, Daniela, Köln, *26.09.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Walter, Ralph, Hamburg, *18.05.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Zacharias, Gerd-Günter, Duisburg, *12.12.1956.