2012-07-23: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Olgastr. 86, 70180 Stuttgart. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Dr. Scholten, Patricia, geb. Pietsch, Holzgerlingen, *19.07.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pietsch, Paul, Kaufmann, Neustadt/Schwarzwald.
2013-03-11: Bestellt als Geschäftsführer: Carstens, Olaf, Markgröningen, *29.05.1959, einzelvertretungsberechtigt.
2014-01-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Hauptstätter Str. 149, 70178 Stuttgart
2014-01-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Hauptstätter Str. 149, 70178 Stuttgart
2014-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Carstens, Olaf, Markgröningen, *29.05.1959.
2015-05-12: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Geiger, Andreas, Stuttgart, *14.06.1961, einzelvertretungsberechtigt.