2014-05-13: Firma: Pecunia Projektgesellschaft mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Gotzkowskystraße 18, 10555 Berlin; Gegenstand: Projektentwicklung, Projektsteuerung, Projektmanagement, Projektvermittlung, Handel mit nicht erlaubnispflichtigen Waren aller Art, Eventmanagement und Internetlösungen sowie Solutionsmanagement; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Negovec, Zeljko, *04.05.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.05.2014
2016-03-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Negovec, Zeljko; Geschäftsführer: 2.
Wendt, Pierre, *14.02.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-09: Firma: Pecunia24 GmbH; Geschäftsführer: 3.
Morozov, Alex, *11.08.1997, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2021-04-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Unter den Linden 10, 10117 Berlin; Gegenstand: Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software, Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten sowie Handel mit Kraftwagen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.03.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2021-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wendt, Pierre