2011-07-13: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Frerich, Marcus, Lüneburg, *19.08.1973.
2017-03-30: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2020-03-20: Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Eckardt, Olaf, Vechelde, *06.12.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Frerich, Marcus, Braunschweig, *19.08.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Frerich, Marcus, Lüneburg, *19.08.1973.