2008-09-15: Bestellt als Geschäftsführer: Uebele, Tobias, Kirchheim unter Teck, *04.06.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knapp, Wolfgang, Mechaniker, Notzingen, *21.12.1955.
2013-02-25: Personenbezogene Daten (Name) geändert bei Geschäftsführer: Amos, Tobias, geb. Uebele, Kirchheim unter Teck, *04.06.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.