2006-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Ulmann, Barbara; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Ulmann, Klaus-Jürgen; Geschäftsführer:; Bruhn, Torsten, *04.09.1956, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-04-27: Geschäftsführer: 4.
Bruhn, Jenny, geb. Tesfaye Kassa, *23.12.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-09-12: Die Eintragung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Bruhn, Torsten; ist von Amts wegen gelöscht.